Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Min Bolighandel Sønderborg & omegn ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viggo Kragh-Hansens Vej 11, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Direktion: Michelle Damm Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte som holdingselskab, foretage finansiering og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-12 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Legale ejere: Michelle Damm Pedersen (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Navne: MiRa Holding Sønderborg ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Reelle ejere: Michelle Damm Pedersen (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Stiftere: Michelle Damm Pedersen (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Vedtægter: 2019-08-12 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-15)