Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøjsomhedsvej 7, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-14 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Legale ejere: Nordland Holding ApS, Kathrine Helt (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Navne: LCN danmark ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Reelle ejere: Kathrine Helt, Lance Thor Balsløv Brædder (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Stiftere: Nordland Holding ApS, Kathrine Helt (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 Statstidende Dekret
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@kathrinehelt.com (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Kathrine Helt (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøjsomhedsvej 7, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 24, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalleen 24, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-08-14 tilføjes Direktion: Kathrine Helt (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive business netværk og i denne forbindelse tilhørende mødeaktiviteter og events. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-14 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kathrinehelt.com (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-08-14 tilføjes Legale ejere: Nordland Holding ApS, Kathrine Helt (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Navne: LCN danmark ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Helt, Lance Thor Balsløv Brædder (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Stiftere: Nordland Holding ApS, Kathrine Helt (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-08-14 tilføjes Vedtægter: 2019-08-14 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)