Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogen 23, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogen 8, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogen 8, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Anders Havgaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille instrumenter og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af musikinstrumenter (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: brynhild@c.dk (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Anders Havgaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Navne: AHR Orgel ApS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Anders Havgaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Stiftere: Anders Havgaard Rasmussen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Vedtægter: 2019-06-28 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)