Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Navne: Advokat Kim B. Ulrich Holding ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-07 fjernes Navne: Kim B. Ulrich Holding ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeengen 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Direktion: Kim Breide Ulrich (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i et advokatanpartsselskab. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-14 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Legale ejere: Kim Breide Ulrich (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Navne: Kim B. Ulrich Holding ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-06-14 tilføjes Reelle ejere: Kim Breide Ulrich (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-06-14 tilføjes Vedtægter: 2019-06-14 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)