Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gransangervej 3, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Hjemmeside: www.massageordning.dk (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Interessenter: Mia Ayse Græns, Didde Juul Jensen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@massageordning.dk (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: Massageordning.Dk I/S (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Mia Ayse Græns, Didde Juul Jensen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-04-18 tilføjes Hjemmeside: www.massageordning.dk (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-04-17 fjernes Hjemmeside: www.graensjuul.dk (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@massageordning.dk (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-04-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@graensjuul.dk (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-04-18 tilføjes Navne: Massageordning.Dk I/S (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-04-17 fjernes Navne: Graens&Juul I/S (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mia Ayse Græns, Didde Juul Jensen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gransangervej 3, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.graensjuul.dk (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Interessenter: Mia Ayse Græns, Didde Juul Jensen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@graensjuul.dk (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Navne: Graens&Juul I/S (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-08-18)