Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Astershaven 47, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-09 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Hovedbranche: Destillation, rektifikation og blanding af alkohol (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: noooze@gmail.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: Wojciech Stenberg Tomczyk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Navne: Heimdal Distillery ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Reelle ejere: Wojciech Stenberg Tomczyk, Tine Rye Ødegaard (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Stiftere: Wojciech Stenberg Tomczyk, Daniel Baco Dasic, Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-11)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Wojciech Stenberg Tomczyk (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-08-31 tilføjes Reelle ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: Tine Rye Ødegaard (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-29 tilføjes Legale ejere: Tine Rye Ødegaard (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-01-29 fjernes Legale ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-29 tilføjes Reelle ejere: Tine Rye Ødegaard (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-01-29 fjernes Reelle ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astershaven 47, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 23, st. th., 1052 København K (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: noooze@gmail.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-09-26 fjernes Direktion: Daniel Baco Dasic (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-09-16 fjernes Legale ejere: Daniel Baco Dasic (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-15 fjernes Legale ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-16 tilføjes Reelle ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-09-16 fjernes Reelle ejere: Daniel Baco Dasic (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-15 fjernes Reelle ejere: Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 23, st. th., 1052 København K (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-08-09 tilføjes Direktion: Daniel Baco Dasic (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et destilleri samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-09 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Hovedbranche: Destillation, rektifikation og blanding af alkohol (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Legale ejere: Casper Suhr Havlykke, Daniel Baco Dasic, Wojciech Stenberg Tomczyk (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-09 tilføjes Navne: Heimdal Distillery ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Reelle ejere: Casper Suhr Havlykke, Daniel Baco Dasic, Wojciech Stenberg Tomczyk (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Stiftere: Wojciech Stenberg Tomczyk, Daniel Baco Dasic, Casper Suhr Havlykke (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-08-09 tilføjes Vedtægter: 2019-08-09 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)