Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Legale ejere: Arcano Holding s.r.o. (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-06 fjernes Legale ejere: VAI Holding ApS (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-05 fjernes Legale ejere: Arcano Holding s.r.o. (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-09-26 tilføjes Legale ejere: VAI Holding ApS, Altheva Holding s.r.o. (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-09-25 fjernes Legale ejere: Altheva Holding s.r.o., VAI Holding ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsk Stigs Vej 2, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 fjernes Legale ejere: Martin Lund Aamann Rasmussen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: Martin Lund Aamann Rasmussen, Altheva Holding s.r.o., VAI Holding ApS, Arcano Holding s.r.o. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: Altheva Holding s.r.o., Arcano Holding s.r.o. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Allan René Christiansen, Finn Hansen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Allan René Christiansen, Finn Hansen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-08-09 tilføjes Direktion: Allan René Christiansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med vvsartikler og dermed beslægtet virksom-hed. (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-09 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Legale ejere: Altheva Holding s.r.o., Arcano Holding s.r.o. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-09 tilføjes Navne: BDA Living ApS (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-09 tilføjes Reelle ejere: Allan René Christiansen, Finn Hansen (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Stiftere: Finn Hansen, Allan René Christiansen (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Vedtægter: 2019-08-09 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-09)