Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 4, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 4, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 4, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 4, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 tilføjes Legale ejere: Gerlev Kro Holding ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: Arne Brighs Sørensen (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 4, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Arne Brighs Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er restaurant- og krovirksomhed. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Arne Brighs Sørensen (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: Gerlev Kro ApS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Arne Brighs Sørensen (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-27 tilføjes Stiftere: Arne Brighs Sørensen (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-07)