Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Bonde Greis | 31.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egil Rindorf | 08.04.2021 | 31.08.2021 | direktør |
Lars Falster | 07.08.2019 | 08.04.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Bonde Greis | 31.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Rossing Lønberg | 31.08.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egil Rindorf | 08.04.2021 | 31.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Elling Helmersen | 07.08.2019 | 15.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bjørn Oehlenschlæger | 07.08.2019 | 31.08.2021 | formand |
Lars Falster | 07.08.2019 | 08.04.2021 | bestyrelsesmedlem |