Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Direktion: Mark Terrell Sutton (direktør) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-22 fjernes Direktion: Anders Holm (direktør) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 43.493,00 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-02 tilføjes Vedtægter: 2023-06-02 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 42.495,00 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 42.163,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Vedtægter: 2022-07-14 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 8, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 8, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Anders Holm (direktør) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Camilla Kruse (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 8, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-07-31 tilføjes Direktion: Camilla Kruse (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er forskning og udvikling af innovative løsninger inden for industrielle produkter, applikationer, værktøjer og lignende samt forretningsmæssig udvikling relateret hertil. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: HEMPEL INVEST A/S (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Navne: Frontier Innovation ApS (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Stiftere: HEMPEL INVEST A/S (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Vedtægter: 2019-07-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-07)