Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 5, 1., 1302 København K (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2024-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2021-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elepanten ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2024-08-24)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-09-09 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 7, 1411 København K (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 5, 1., 1302 København K (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Hjemmeside: www.costbits.com (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: tn@costbits.com (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Kontaktoplysninger: Thomas@njor.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-23 tilføjes Direktion: Thomas Siersbæk Heller-Njor (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-23 fjernes Direktion: Kristina Siersbæk Heller-Njor (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-15 tilføjes Legale ejere: Njor Holding ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 fjernes Legale ejere: Thomas Siersbæk Heller-Njor (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 tilføjes Reelle ejere: Kristina Siersbæk Heller-Njor, Thomas Siersbæk Heller-Njor (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-14 fjernes Reelle ejere: Thomas Siersbæk Heller-Njor (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-09-24 tilføjes Direktion: Kristina Siersbæk Heller-Njor (direktør) (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-09-24 fjernes Direktion: Thomas Siersbæk Heller-Njor (direktør) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Binavne: DataFactory Aps, Dashboards Aps, ContractInsights Aps (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 tilføjes Navne: CostBits ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Navne: The Amazon Projects ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 5, 1., 1302 København K (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Thomas Siersbæk Heller-Njor (direktør) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2019-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: Thomas@njor.dk (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Thomas Siersbæk Heller-Njor (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2019-08-05 tilføjes Navne: The Amazon Projects ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Thomas Siersbæk Heller-Njor (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Stiftere: Thomas Siersbæk Heller-Njor (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-06)