Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 8, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelgade 9, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-05-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelgade 9, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2022-12-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 6, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 6, st., 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Irisvej 33, 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 tilføjes Hjemmeside: www.theorganicclub.com (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-07 fjernes Hjemmeside: www.theorganicclub.dk (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@theorganicclub.com (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@theorganicclub.dk (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Jette Lægaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-18)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisvej 33, 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Jette Lægaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-18)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Jeppe Rune Vestertjele (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Hjemmeside: www.theorganicclub.dk (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@theorganicclub.dk (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Leo Hansen ApS, Jette Lægaard ApS (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Jeppe Rune Vestertjele (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Leo Hansen, Jette Lægaard (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Jeppe Rune Vestertjele (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdstoften 70, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdstoften 70, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Jeppe Rune Vestertjele (direktør) (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive webshop med bæredygtige produkter og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Jeppe Rune Vestertjele (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Navne: Organic Club ApS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Rune Vestertjele (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Stiftere: Jeppe Rune Vestertjele (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-06)