Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: Sweet House ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-31 Statstidende Dekret
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Direktion: Abdul Al-Dujaili (direktør) (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 81, 1620 København V (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-05-19 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-05-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Jaafar Rabah Ali Marjan (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Legale ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Jaafar Rabah Ali Marjan (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Reelle ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-05-07 tilføjes Navne: Sweet House ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-05-06 fjernes Navne: Sweet Gifts ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-07 tilføjes Vedtægter: 2020-05-07 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-04-04 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-04-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2020-04-04 tilføjes Navne: Sweet Gifts ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-03 fjernes Navne: Sweet House ApS (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2020-04-04 tilføjes Vedtægter: 2020-04-04 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-03-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-03-18 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-17 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-03-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2020-02-27 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-18 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-12 tilføjes Legale ejere: Abdul Al-Dujaili, Jaafar Rabah Ali Marjan (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-02-11 fjernes Legale ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Abdul Al-Dujaili, Jaafar Rabah Ali Marjan (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-11-18 tilføjes Direktion: Abdul Al-Dujaili (direktør) (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-11-18 fjernes Direktion: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 tilføjes Legale ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-11-18 fjernes Legale ejere: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 tilføjes Reelle ejere: Abdul Al-Dujaili (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-11-18 fjernes Reelle ejere: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 81, 1620 København V (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-05 tilføjes Navne: Sweet House ApS (offentliggjort 2020-04-04)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-08-05 tilføjes Stiftere: Mostafa Abdul-Hussein Majeed Al-Ansari (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-06)