Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2019-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LILLE GRUNDET BYG 1 ApS. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Ulrikke de Fine Lützhøft Skou (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 23, 1., 1313 København K (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 22, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-09-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-25 tilføjes Direktion: Ulrikke de Fine Lützhøft Skou (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Ulrikke de Fine Lützhøft Skou (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-23 tilføjes Legale ejere: Ulrikke de Fine Lützhøft Skou (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-23 fjernes Legale ejere: Niels Skou (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Niels Skou (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Ulrikke de Fine Lützhøft Skou (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-23 fjernes Reelle ejere: Niels Skou (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Niels Skou (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmegårdsvej 22, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 25, st., 1313 København K (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 25, st., 1313 København K (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Ulrikke de Fine Lützhøft Skou (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, yde konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Navne: US 2019 ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Stiftere: Niels Skou (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)