Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelandsvej 15, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 18, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-08-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Spilleautomater ApS. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2020-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØL Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 18, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Jonas Kofoed Lundberg (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Jonas Kofoed Lundberg (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Navne: JKL Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Jonas Kofoed Lundberg (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Stiftere: Jonas Kofoed Lundberg (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-05)