Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Cloudpool ApS. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Meilgaardvej 12, 8585 Glesborg (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Ian Michael Laizer (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-29 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Ian Michael Laizer (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Navne: IML Holding ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Ian Michael Laizer (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Stiftere: Ian Michael Laizer (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meilgaardvej 12, 8585 Glesborg (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Direktion: Ian Michael Laizer (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-29 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Legale ejere: Ian Michael Laizer (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Navne: IML Holding ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Reelle ejere: Ian Michael Laizer (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Stiftere: Ian Michael Laizer (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Vedtægter: 2019-07-29 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)