Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Matthew John Baker | 12.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Boulund Knudsen | 14.10.2021 | 12.07.2023 | direktør |
Søren Hampen Kristensen | 19.07.2019 | 12.07.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bach | 19.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Matthew John Baker | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bisgaard-Frantzen | 12.07.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Lindgaard | 12.07.2023 | 19.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Margit Elin Torp | 09.05.2023 | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Bjørn Skaarup | 14.10.2021 | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lund Fogt Sohn | 14.10.2021 | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hampen Kristensen | 01.06.2021 | 14.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Mors Larsen | 22.09.2020 | 14.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Thøgersen | 22.09.2020 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Horsbøl | 19.07.2019 | 12.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Buus Jensen | 19.07.2019 | 22.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hampen Kristensen | 19.07.2019 | 22.09.2020 | bestyrelsesmedlem |