Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 32, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 32, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Hassan Abdirahman Hassan Mahamod (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 fjernes Direktion: Yosuf Hamid Saleh (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: Hassan Abdirahman Hassan Mahamod (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Yosuf Hamid Saleh (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Hassan Abdirahman Hassan Mahamod (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Yosuf Hamid Saleh (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 32, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 23, 2. th., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 23, 2. th., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-08-02 tilføjes Direktion: Yosuf Hamid Saleh (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-02 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Legale ejere: Yosuf Hamid Saleh (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-08-02 tilføjes Navne: Africa Nordic ApS (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Reelle ejere: Yosuf Hamid Saleh (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Stiftere: Yosuf Hamid Saleh (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Vedtægter: 2019-08-02 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-02)