Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstersvej 6, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Kim Strate Kiegstad (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: KSK Marine Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: KSK Marine Energy ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Kim Strate Kiegstad (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: KSK Marine Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstersvej 6, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Direktion: Kim Strate Kiegstad (direktør) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med konsulentydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: KSK Marine Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Navne: KSK Marine Energy ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Kim Strate Kiegstad (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Stiftere: KSK Marine Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Vedtægter: 2019-07-31 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-14)