Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 189, 3., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Binavne: Piplits Group ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Direktion: Josephine Margareta Irina Piplits (direktør) (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-17 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Legale ejere: Piplits Holding ApS, SBC Sustainability 2123 B.V., EM-AGRO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Navne: TripDoodler ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Stiftere: Piplits Holding ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 65.335,00 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-05 tilføjes Legale ejere: EM-AGRO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-04 fjernes Legale ejere: EM-AGRO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-05 tilføjes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-04 fjernes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-05 tilføjes Vedtægter: 2023-04-05 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-04-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 63.944,00 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-04-23 tilføjes Vedtægter: 2022-04-23 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-04-03 fjernes Legale ejere: Kamari Omerio Brown (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: Carla Interlicchia (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 61.066,00 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-02 tilføjes Legale ejere: SBC Sustainability 2123 B.V. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-02-02 tilføjes Vedtægter: 2022-02-02 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-30 fjernes Legale ejere: SIA Newholm Holding (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-17 tilføjes Legale ejere: Carla Interlicchia, Kamari Omerio Brown (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 56.180,00 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-08-17 tilføjes Vedtægter: 2021-08-17 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 44.944,00 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: EM-AGRO HOLDING ApS, Piplits Holding ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Piplits Holding ApS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-12-15 tilføjes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-12-14 fjernes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Piplits Holding ApS, SIA Newholm Holding (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Piplits Holding ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-03-20 tilføjes Vedtægter: 2020-03-20 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-02-04 tilføjes Binavne: Piplits Group ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-02-04 tilføjes Navne: TripDoodler ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-02-03 fjernes Navne: Piplits Group ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-02-04 tilføjes Vedtægter: 2020-02-04 (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 189, 3., 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Direktion: Josephine Margareta Irina Piplits (direktør) (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-17 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-07-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Legale ejere: Piplits Holding ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-07-17 tilføjes Navne: Piplits Group ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-07-17 tilføjes Reelle ejere: Josephine Margareta Irina Piplits (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Stiftere: Piplits Holding ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Vedtægter: 2019-07-17 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-27)