Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Regnskabs år | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Niels Jesper Dalsager (formand) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-23 tilføjes Legale ejere: M. Oldenburg Holding ApS, JD GROUP ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-23 fjernes Legale ejere: MG1 2006 HOLDING ApS, PTH 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-22 fjernes Legale ejere: M. Oldenburg Holding ApS, JD GROUP ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-23 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Severin Aae Oldenburg, Niels Jesper Dalsager (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-22 fjernes Reelle ejere: Niels Jesper Dalsager, Mikkel Severin Aae Oldenburg (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: M. Oldenburg Holding ApS, JD GROUP ApS, MG1 2006 HOLDING ApS, PTH 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: JD GROUP ApS, M. Oldenburg Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Jesper Dalsager (formand) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-12-29 tilføjes Direktion: Mikkel Severin Aae Oldenburg (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 19, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 19, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-02-29 tilføjes Legale ejere: M. Oldenburg Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-02-29 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Severin Aae Oldenburg (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 19, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 5, 8250 Egå (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jd@impresion.dk (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-02 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-01 fjernes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanstholmvej 5, 8250 Egå (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-01 tilføjes Direktion: Niels Jesper Dalsager (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve salg af varer og tjenesteydelser til detail-/retail handelen samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Legale ejere: JD GROUP ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-08-01 tilføjes Navne: Impresion ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Jesper Dalsager (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Stiftere: JD GROUP ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-08-01 tilføjes Vedtægter: 2019-08-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-01)