Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 4., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 4., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 4., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1., 1260 København K (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@dreamcraft.vc (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 tilføjes Binavne: Bumble Ventures SPV ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 tilføjes Navne: Dreamcraft Ventures SPV ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-18 fjernes Navne: Bumble Ventures SPV ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 tilføjes Vedtægter: 2021-08-19 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 fjernes Reelle ejere: Christian Kirk Rasmussen, Jesper Søgaard (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1., 1260 København K (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2020-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 1253 København K (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 1253 København K (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: Dreamcraft Ventures Fund I K/S (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Better Holding 2012 A/S (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Direktion: Christian Kirk Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og eje anparter i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-24 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Legale ejere: Better Holding 2012 A/S (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Navne: Bumble Ventures SPV ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Reelle ejere: Christian Kirk Rasmussen, Jesper Søgaard (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Stiftere: Better Holding 2012 A/S (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører i forening. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Vedtægter: 2019-07-24 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-01)