Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Hovedbranche | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Jørgen Valdemar Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-28 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 tilføjes Direktion: Jørgen Valdemar Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-09-27 tilføjes Vedtægter: 2022-09-27 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Jørgen Valdemar Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerremarkvej 6, 4970 Rødby (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Daddelvej 34, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jvr.dmskole@gmail.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-08-22 tilføjes Legale ejere: Jørgen Valdemar Rasmussen (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-22 fjernes Legale ejere: Saga Nordic Holding ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daddelvej 34, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Binavne: Saga Nordic concierge Hunde Pasning ApS, Saga Nordic Sørednings tjeneste ApS, Saga Nordic Equestrian ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Direktion: Jørgen Valdemar Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: Saga Nordic Holding ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Navne: Saga Nordic Services ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Valdemar Rasmussen (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Stiftere: Saga Nordic Holding ApS (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Vedtægter: 2019-07-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)