Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Preben Conrad Moldt | 02.04.2024 | suppleant |
Gunda Warming-Jensen | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stig Krarup Petersen | 18.04.2023 | formand |
Preben Geertsen | 28.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Jardine Goodall | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Todsen | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lene Bækholm Bjerregaard | 24.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christen Christensen Bonde | 07.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Lyngbak Bøgen | 18.04.2023 | 02.04.2024 | suppleant |
Daniel Kunz Theemann | 26.04.2022 | 18.04.2023 | suppleant |
Stig Krarup Petersen | 26.04.2022 | 17.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Poulsen | 20.04.2021 | 28.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Preben Geertsen | 20.04.2021 | 27.09.2021 | suppleant |
Ole Boyum Johansen | 13.08.2020 | 20.04.2021 | suppleant |
Gunda Warming-Jensen | 19.03.2019 | 17.04.2023 | formand |
Tanja Good Frederiksen | 26.03.2018 | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Dahl | 26.03.2018 | 13.08.2020 | suppleant |
Jørgen Birkholm | 04.03.2006 | 15.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Helle Colmorn | 15.03.2005 | 24.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lene Bækholm Bjerregaard | 15.03.2005 | 24.03.2014 | suppleant |
Helle Colmorn | 06.03.2004 | 15.03.2005 | suppleant |
Henning Kjeldsen | 02.03.2002 | 26.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hasse Finni Haakon Søndergaard | 11.02.2002 | 02.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Koch | 03.03.2001 | 20.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hasse Finni Haakon Søndergaard | 03.03.2001 | 11.02.2002 | suppleant |
Torben Kristian Hansen | 04.03.2000 | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Koch | 04.03.2000 | 03.03.2001 | suppleant |
Tove Fisker | 06.03.1999 | 15.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Finn Gram | 07.03.1998 | 04.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Brian Skov Bruhn | 01.06.1996 | 15.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sigvald Wolters | 02.03.1996 | 11.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Christen Christensen Bonde | 02.03.1996 | 07.03.1998 | suppleant |
Bente Margrethe Jensen | 20.12.1937 | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Preben Pedersen | 20.12.1937 | 19.03.2019 | formand |
Hanne Kirsten Pedersen | 20.12.1937 | 03.03.2001 | næstformand |
Wilhelm Adolf Gerber | 20.12.1937 | 04.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Bruns | 20.12.1937 | 06.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Erik Midutzki | 20.12.1937 | 07.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Grøhn | 20.12.1937 | 01.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Orla Christian Jørgensen | 20.12.1937 | 13.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Otto Drimer | 20.12.1937 | 02.03.1996 | suppleant |