Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil | 15.02.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Vermeeren | 27.06.2022 | 15.02.2023 | direktør |
Louise Hertz | 10.01.2022 | 27.06.2022 | direktør |
Thomas Esben Khan | 29.07.2019 | 10.01.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mirlinda Goci | 08.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Skovgaard Klingbeil | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Albert Cornelis Tol | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Matzen Drachmann | 10.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Vermeeren | 27.06.2022 | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Linda Bradaia | 10.01.2022 | 08.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Louise Hertz | 10.01.2022 | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pavlos Nearchou | 04.11.2019 | 10.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Richard John Gale | 04.11.2019 | 10.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Skriver | 29.07.2019 | 10.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Esben Khan | 29.07.2019 | 04.11.2019 | bestyrelsesmedlem |