Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-22 tilføjes Direktion: Christoffer Due Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Christofferdue@gmail.com (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-22 tilføjes Legale ejere: Christoffer Due Jørgensen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 28, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og snedkerarbejde, samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-22 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Navne: Due Byg ApS (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Due Jørgensen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Stiftere: Christoffer Due Jørgensen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Christoffer Due Jørgensen (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Vedtægter: 2019-07-19 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-29)