Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Stig Grønbæk Johansen | 01.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Lybæk Wiehe Have | 23.07.2019 | 31.10.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Stig Grønbæk Johansen | 01.10.2024 | formand |
Carsten Bo Skøtt | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stormes | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Christian Kristiansen | 13.04.2023 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Lybæk Wiehe Have | 13.04.2023 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Asmus Lei Have | 13.04.2023 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bratbjerg Hebroe | 14.01.2022 | 01.10.2024 | formand |
Michael Bertelsen Flohr Valsø | 14.01.2022 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Roland Larsen | 14.01.2022 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |