Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egerisvej 1, 6920 Videbæk (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Frifeltvej 6, 6920 Videbæk (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Videbaekbileraps@outlook.dk (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-07-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Videbæk Biler ApS. (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frifeltvej 6, 6920 Videbæk (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-07-23 tilføjes Direktion: Karoline Iversen Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-23 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Legale ejere: Karoline Iversen Sørensen (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Navne: Videbæk Biler Holding ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Reelle ejere: Karoline Iversen Sørensen (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Stiftere: Karoline Iversen Sørensen (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Vedtægter: 2019-07-23 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-24)