Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemosen 25, 2670 Greve (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: devinewineaps@gmail.com (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: ingelise.gleerup@gmail.com (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-01 fjernes Direktion: Ingelise Gleerup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemosen 25, 2670 Greve (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 100, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: ingelise.gleerup@gmail.com (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-08-06 tilføjes Direktion: Ingelise Gleerup (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-08-06 fjernes Direktion: Jespper Sofus Chriistofer Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-25 tilføjes Bestyrelse: Ronald Allen Sanchez (formand) (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-25 tilføjes Direktion: Jespper Sofus Chriistofer Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-25 tilføjes Legale ejere: Ronald Allen Sanchez, Karen Ann Liu (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 100, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-23 tilføjes Formål: formålet med oprettelsen af selskabet er import, marketing og salg af vin, ejendomsinvestering, restaurering og salg af fast ejendom, Commercial virksomhed generelt (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-25 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Navne: DeVine Wine ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Reelle ejere: Ronald Allen Sanchez, Karen Ann Liu (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Stiftere: Ronald Allen Sanchez, Marianne Sigfusson (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af 2 direktører eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Vedtægter: 2019-07-23 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-24)