Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lawacani ApS. (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2020-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: Mahsa Zoroufchi Banissi (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 fjernes Legale ejere: Mahsa Zoroufchi Banissi (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-18 tilføjes Legale ejere: Pezhman Madani (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Mahsa Zoroufchi Banissi, Pezhman Madani (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-31 fjernes Reelle ejere: Mahsa Zoroufchi Banissi (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Pezhman Madani (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-18 tilføjes Reelle ejere: Pezhman Madani (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 30, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Kagså 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Kagså 2, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-18 tilføjes Direktion: Pezhman Madani (direktør) (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber, drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-18 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Navne: Lawacani Holding ApS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Stiftere: Pezhman Madani (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Vedtægter: 2019-07-18 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-23)