Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensegade 29, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Direktion: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-22 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Legale ejere: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Navne: Frederikke Bruun Holding ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Reelle ejere: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Stiftere: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Mattone ApS. (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2020-08-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensegade 29, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensegade 29, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Navne: Frederikke Bruun Holding ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-08-12 fjernes Navne: Fredrikke Bruun Holding ApS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensegade 29, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-22 tilføjes Direktion: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-22 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Legale ejere: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Navne: Fredrikke Bruun Holding ApS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-22 tilføjes Reelle ejere: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-07-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-07-22 tilføjes Stiftere: Frederikke Amalie Bruun Rasmussen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Vedtægter: 2019-07-22 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2019-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-21)