Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Rudbæk(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Rudbæk | 30.03.2022 | Alhambravej 13, 1826 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Rudbæk Wine | 40664270 | Aktiv | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.07.2021 | 0,00 (km) | Bernhard Bangs Alle 2, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 2, 2000 Frederiksberg |
05.02.2023 | 3,69 (km) | Bernhard Bangs Alle 2, 2000 Frederiksberg | Alhambravej 13, 1826 Frederiksberg C |
Rudbæk Wine. |
Sidst opdateret den 18.07.2019 og angivet som gældende fra 01.08.2019 (1875 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Rudbækgård Holding Aps | 38310011 |
Rudbæk Invest ApS | 38223712 |
Rudbæk Rossing Ejendomme ApS | 42962805 |
Rudbæk v/Rasmus Rudbæk | 43408615 |
Rudbæk Wine | 40664270 |
Rudbøl Kog I/S | 53470912 |
RUD CHRISTENSEN HOLDING ApS | 25799178 |
Rud Consult | 42230561 |
RUD CONSULT V/MICHAEL RUD PEDERSEN | 20110031 |
RUDCOOL HOLDING ApS | 30900979 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Rudbæk(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Rudbæk(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |