Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Framlevvej 7, 8462 Harlev J (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Lynge Østergaard (næstformand) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 fjernes Bestyrelse: Erik Lynge Østergaard (næstformand) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Ronnie Heinrich Becker (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre vinduespolering samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: ROHEBEC Holding ApS, OLE T K Holding ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: R & O Polering ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Todbøl Kristensen, Ronnie Heinrich Becker (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: ROHEBEC Holding ApS, OLE T K Holding ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør sammen med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-15)