Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 tilføjes Vedtægter: 2023-07-20 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-02-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-29 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-23 tilføjes Direktion: John Marienhof (direktør) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-09-23 tilføjes Vedtægter: 2022-09-23 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: John Marienhof (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-10 tilføjes Direktion: John Marienhof (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-09-10 fjernes Direktion: Eskild Ejlif Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Legale ejere: FALCONER INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 fjernes Legale ejere: Eskild Ejlif Olsen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-04 fjernes Legale ejere: FALCONER INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 tilføjes Reelle ejere: John Marienhof (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-05 fjernes Reelle ejere: Eskild Ejlif Olsen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-04 fjernes Reelle ejere: John Marienhof (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 27, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Direktion: Eskild Ejlif Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-15 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Legale ejere: FALCONER INVEST ApS, Eskild Ejlif Olsen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-15 tilføjes Navne: Hansen Café & Bar ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Reelle ejere: John Marienhof, Eskild Ejlif Olsen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Stiftere: FALCONER INVEST ApS, Eskild Ejlif Olsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-07-15 tilføjes Vedtægter: 2019-07-15 (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)