Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-26 tilføjes Legale ejere: Bang Wohlert Holding ApS (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-26 fjernes Legale ejere: Jesper Bang Wohlert (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-21 tilføjes Vedtægter: 2021-12-21 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 16, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnealle 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnealle 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2021-10-09)
Den 2019-06-30 tilføjes Direktion: Jesper Bang Wohlert (direktør) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailvirksomhed og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: Jesperwohlert86@gmail.com (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Legale ejere: Jesper Bang Wohlert (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2019-06-30 tilføjes Navne: Bang Wohlert ApS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bang Wohlert (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-06-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-06-30 tilføjes Stiftere: Jesper Bang Wohlert (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Vedtægter: 2019-06-30 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2019-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-15)