Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Direktion: Poul-Erik Roed Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Legale ejere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Navne: PE Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Reelle ejere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Stiftere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 130, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Direktion: Poul-Erik Roed Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber med ikke-finansielt formål samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Legale ejere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Navne: PE Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Reelle ejere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Stiftere: Poul-Erik Roed Kristensen (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: TJÆREBYGÅRD HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-11-21)