Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 tilføjes Legale ejere: Niflheim Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-06 fjernes Legale ejere: Prime Holding 2020 ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-05 fjernes Legale ejere: Niflheim Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Sørensen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-06 fjernes Reelle ejere: Jacob Gønge Ellehøj Ansholm (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-05 fjernes Reelle ejere: Morten Sørensen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-06 fjernes Direktion: Jacob Gønge Ellehøj Ansholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-07-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 87, 3520 Farum (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-28 tilføjes Hjemmeside: omnisec.dk (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@omnisec.dk (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 87, 3520 Farum (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 87, 3520 Farum (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 87, 3520 Farum (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 85, 3520 Farum (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 85, 3520 Farum (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-12 tilføjes Direktion: Jacob Gønge Ellehøj Ansholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2019-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-12 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Legale ejere: Niflheim Holding ApS, Prime Holding 2020 ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2019-07-12 tilføjes Navne: Omnisec ApS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Reelle ejere: Morten Sørensen, Jacob Gønge Ellehøj Ansholm (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2019-07-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2019-07-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2019-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Stiftere: Prime Holding 2020 ApS, Niflheim Holding ApS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Vedtægter: 2019-07-12 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-12)