Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | Formål | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 86.576,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-08 tilføjes Legale ejere: RETINA ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-08 tilføjes Reelle ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-07 fjernes Reelle ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2019-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fairhomes Property Invest ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 82.721,00 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: Fairhomes Holding ApS, KHB Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Fairhomes Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-02 tilføjes Reelle ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-01-22 tilføjes Binavne: JD Technologies ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 78.153,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: Fairhomes Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Fairhomes Holding ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: Fairhomes Technologies ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-15 fjernes Navne: JD Technologies ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-12-17 tilføjes Legale ejere: Fairhomes Holding ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-17 fjernes Legale ejere: Junaid Ahmad, Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 12, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed eller anden virksomhed, som efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 72.727,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Kamran Shabbir Ahmed (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 12, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-07-12 tilføjes Direktion: Junaid Ahmad (direktør) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-12 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Legale ejere: Junaid Ahmad (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Navne: JD Technologies ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-07-12 tilføjes Reelle ejere: Junaid Ahmad (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-07-12 tilføjes Stiftere: Junaid Ahmad (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Vedtægter: 2019-07-12 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-12)