Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ottestoften 16, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Direktion: Christian Fischer (direktør) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-12 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: fischerprins@hotmail.com (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: Mr. Fischer Holding ApS, Jacob Barlach Holding ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Navne: Panoramica ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Christian Fischer, Jacob Martin Barlach (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Stiftere: Mr. Fischer Holding ApS, Jacob Barlach Holding ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-08 fjernes Revisor: SKANDERBORG REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ottestoften 16, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: fischerprins@hotmail.com (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 90, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Munkegade 90, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-07-12 tilføjes Direktion: Christian Fischer (direktør) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drifte licensbaserede softwareløsninger (software as a service) til små og mellemstore virksomheder og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-12 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Legale ejere: Mr. Fischer Holding ApS, Jacob Barlach Holding ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Navne: Panoramica ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Reelle ejere: Christian Fischer, Jacob Martin Barlach (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-07-12 tilføjes Revisor: SKANDERBORG REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-07-12 tilføjes Stiftere: Mr. Fischer Holding ApS, Jacob Barlach Holding ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Vedtægter: 2019-07-12 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-17)