Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THOMSEN TRANSPORT A/S. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 tilføjes Legale ejere: CS500 Holding ApS, Starup Holding ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Legale ejere: Starup Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-07-11 fjernes Legale ejere: Starup Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-07-12 tilføjes Reelle ejere: Camilla Sørensen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Reelle ejere: Frede Starup Sørensen (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 36, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Direktion: Frede Starup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-11 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Navne: Cerros Holding ApS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Stiftere: Starup Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Vedtægter: 2019-07-11 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-12)