Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-03 fjernes Direktion: Torben Engebæk Svenningsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Flex Residences CPH ApS. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er forskning indenfor fysik, biologi og medicin, med særligt fokus på alvorlige sygdomme, herunder antibiotika resistente bakterier og brystkræft, samt øvrig forskning og udvikling indenfor biotek, samt opfindelse, udvikling og produktion af biomedicinske instrumenter og metoder til brug for bekæmpelse af alvorlige sygdomme, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-07-12 tilføjes Bibranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårdstræde 18, 1070 København K (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Direktion: Torben Engebæk Svenningsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2019-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at drive investeringsvirksomhed samt udvikle og eje patenter og andre immaterielle rettigheder. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-11 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 01.12.12 ApS, Lars Thomsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Navne: BioVices IPR Holding ApS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Thomsen, Torben Engebæk Svenningsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-07-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-07-11 tilføjes Stiftere: Lars Thomsen, INVESTERINGSSELSKABET AF 01.12.12 ApS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2019-07-11 tilføjes Vedtægter: 2019-07-11 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-06)