Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-23 fjernes Direktion: Jørgen Aabye (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 59, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Præstøvej 6, 4735 Mern (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-09-15 tilføjes Direktion: Jørgen Aabye (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-09-14 fjernes Direktion: Jørgen Aabye (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren i forening med 2 Bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-21 tilføjes Vedtægter: 2021-04-21 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-13 fjernes Reelle ejere: Karina Storgaard Frederiksen, Henrik Kragelund Petersen, Geert Jørgensen, Lise Wiemann (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-01-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Thøgersen (næstformand) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-13 fjernes Bestyrelse: Geert Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-12 fjernes Bestyrelse: Anette Aabye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-13 tilføjes Reelle ejere: Jacob Føns Lomholt, Peter Andreas Thøgersen (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Thøgersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-08-20 fjernes Bestyrelse: Karina Storgaard Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Robert Stuhr (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-22 fjernes Bestyrelse: Henrik Kragelund Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-02-07 tilføjes Vedtægter: 2020-02-07 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-02-01 tilføjes Bestyrelse: Ann Christina Rindom Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 fjernes Bestyrelse: Lise Wiemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-01 tilføjes Reelle ejere: Ann Christina Rindom Sørensen (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Præstøvej 6, 4735 Mern (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-07-11 tilføjes Bestyrelse: Lise Wiemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-07-11 tilføjes Direktion: Jørgen Aabye (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere og drive udslusningsaktiviteter, opholdssteder/botilbud, enkeltmandsprojekter, efterværn og undervisnings- og uddannelses- aktiviteter for børn, unge og voksne, alt efter godkendelse fra Socialtilsynet. Selskabet kan desuden iværksætte beslægtede aktiviteter for den godkendte målgruppe. Aktiviteterne finansieres ved salg af tjenesteydelser i selskabet. (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-11 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-07-11 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Legale ejere: Fonden Startskuddet (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Navne: PLUTO ApS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Reelle ejere: Karina Storgaard Frederiksen, Henrik Kragelund Petersen, Geert Jørgensen, Lise Wiemann, Anette Aabye (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Stiftere: Fonden Startskuddet (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af direktøren for selskabet i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-07-11 tilføjes Vedtægter: 2019-07-11 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-11)