Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornebjergvej 12, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Direktion: Michael Olsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og udlejning af maskiner og andet tilbehør, haveservice og snerydning samt hertil beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-02 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Legale ejere: Exlent ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Navne: Exlent Rental ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Olsen (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Stiftere: Exlent ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 medlem af direktionen. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Vedtægter: 2019-07-02 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-10)