Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Northern Property Advisors ApS. (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2023-12-15 fjernes Direktion: Mille Camilla Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-11-07 tilføjes Legale ejere: Ole Jørgen Jacobsen, Mille Camilla Jacobsen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-11-06 fjernes Legale ejere: Mille Camilla Jacobsen, Ole Jørgen Jacobsen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-11-07 tilføjes Reelle ejere: Ole Jørgen Jacobsen, Mille Camilla Jacobsen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-11-06 fjernes Reelle ejere: Mille Camilla Jacobsen, Ole Jørgen Jacobsen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2. tv., 1256 København K (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil og konsulentvirksomhed samt al virksomhed som efter ledelses skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-12-28 tilføjes Direktion: Mille Camilla Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-12-27 fjernes Direktion: Ole Jørgen Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 3., 1360 København K (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Hjemmeside: www.chaseglobalassets.com (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 3., 1360 København K (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-07-09 tilføjes Direktion: Ole Jørgen Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-09 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: oj@chaseassets.com (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Legale ejere: Mille Camilla Jacobsen, Ole Jørgen Jacobsen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2019-07-09 tilføjes Navne: Chase Global Assets ApS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Reelle ejere: Mille Camilla Jacobsen, Ole Jørgen Jacobsen (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Stiftere: Ole Jørgen Jacobsen, Mille Camilla Jacobsen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-09)