Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 107, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Legale ejere: Eva Hemsø (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Navne: Pro Venti Solutions Holding ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Reelle ejere: Eva Hemsø (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Pro Venti Solutions ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Eva Hemsø (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-11-28 tilføjes Direktion: Eva Hemsø (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-11-28 fjernes Direktion: Christian Tommy Svendsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-28 tilføjes Legale ejere: Eva Hemsø (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: Christian Tommy Svendsen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-28 tilføjes Reelle ejere: Eva Hemsø (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Christian Tommy Svendsen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 107, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Direktion: Christian Tommy Svendsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-22 tilføjes Legale ejere: Christian Tommy Svendsen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-22 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-22 tilføjes Navne: Pro Venti Solutions Holding ApS (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-08-21 fjernes Navne: ApS STM nr. 6334 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Tommy Svendsen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-22 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6334 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)