Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnøvej 4, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Direktion: Nicolai Verner (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsselskab samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-08 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Legale ejere: Nicolai Verner (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Navne: Bavian Rengøring ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Verner (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Stiftere: Nicolai Verner (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Vedtægter: 2019-07-08 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-08)