Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 5, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kent Skaarup Munch (formand) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Kim Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med engrosvarer og varepartier og dermed beslægtet formål efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Munch Holding, Esbjerg ApS, JK erhverv ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Navne: KK Invest 2019 ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jill Kristensen, Kent Skaarup Munch (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-07-01 tilføjes Stiftere: Munch Holding, Esbjerg ApS, JK erhverv ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-08)