Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unico Gruppen ApS. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 107, 6600 Vejen (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Direktion: Michael Gade Henriksen (direktør) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Legale ejere: Michael Gade Henriksen (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Navne: Unico Gruppen Holding ApS (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Gade Henriksen (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Stiftere: Michael Gade Henriksen (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Vedtægter: 2019-07-05 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-05)