Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2019-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAC Y A/S. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAC Y EXPORT A/S. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rum Nation International A/S. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2022-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mac Y Spirits A/S. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-25 tilføjes Bestyrelse: Sonny Steen Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-25 fjernes Bestyrelse: Lars Javette Koefoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 tilføjes Bestyrelse: Carsten Høll Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-21 fjernes Bestyrelse: Lars Steen Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-21 tilføjes Vedtægter: 2022-05-21 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: Lis Ragnhild Nørgaard (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 52, 7470 Karup J (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Steen Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-05-25 tilføjes Direktion: Søren Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske datterselskaber, der primært beskæftiger sig med international eksport- og importvirksomhed, herunder køb og salg af spiritus og relaterede produkter samt relaterede aktiviteter efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-25 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2019-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2019-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Legale ejere: Lis Ragnhild Nørgaard, Søren Nørgaard, Mads Juul-Nyholm, Lars Aksel Jensen, Kjeld Gyldenløve Bitsch, Heidi Kristensen Steffenauer, Mats Olof Björkman (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2019-05-25 tilføjes Navne: Mac Y Group A/S (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Stiftere: Søren Nørgaard (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Vedtægter: 2019-05-25 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2019-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-05)