Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Griffin ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækken 7, 8464 Galten (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Direktion: David Stausgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: davidspoulsen@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Legale ejere: David Stausgaard Poulsen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Navne: D. Stausgaard Holding ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Reelle ejere: David Stausgaard Poulsen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Stiftere: David Stausgaard Poulsen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Vedtægter: 2019-06-29 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-04)